Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Legale ejere | xbrl | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Bernhardt Schultz, Torben Egede (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Reelle ejere: Oline Marie Binzer (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Legale ejere: Oline Marie Binzer (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Peter Bernhardt Schultz, Torben Egede (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-04-27 tilføjes Legale ejere: Torben Egede (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-04-27 fjernes Legale ejere: Anders Leed Christensen (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 tilføjes Reelle ejere: Torben Egede (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-04-27 fjernes Reelle ejere: Anders Leed Christensen (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-09 tilføjes Direktion: Peter Bernhardt Schultz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Peter Bernhardt Schultz (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Aviâja Hammeken Schultz (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Bernhardt Schultz (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Aviâja Hammeken Schultz (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 17, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Direktion: Nicolai Appel (direktør) (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Legale ejere: Aviâja Hammeken Schultz, Anders Leed Christensen, Oline Marie Binzer, Nicolai Appel (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Panikpanik ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Reelle ejere: Aviâja Hammeken Schultz, Anders Leed Christensen, Oline Marie Binzer, Nicolai Appel (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Stiftere: Oline Marie Binzer, Nicolai Appel, Aviâja Hammeken Schultz, Anders Leed Christensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-08)