Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Kapital | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-12 fjernes Direktion: Kristoffer Kim Bjelbæk-Lippert (direktør) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Velocity Fund I K/S. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Velocity GP I ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2024-04-29 tilføjes Legale ejere: Lipperty Holding ApS, ASD INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Legale ejere: VC Holding ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Kim Bjelbæk-Lippert, Allan Sønderskov Darre (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-28 fjernes Reelle ejere: Allan Sønderskov Darre (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-11-28 tilføjes Direktion: Kristoffer Kim Bjelbæk-Lippert (direktør) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-11-28 tilføjes Vedtægter: 2023-11-28 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-10-02 tilføjes Navne: Velocity Management ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-01 fjernes Navne: Propagator Management ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-02 tilføjes Vedtægter: 2023-10-02 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-08-17 fjernes Legale ejere: PERA ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Velocity Capital ApS, VC Holding ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: Velocity Capital ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Sønderskov Darre (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Velocity Capital ApS, MOJO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Allan Sønderskov Darre (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Henrik Starup (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-11 tilføjes Legale ejere: Henrik Starup (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-11 fjernes Legale ejere: HCST Holding ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Legale ejere: HCST Holding ApS, Velocity Capital ApS, MOJO HOLDING ApS, PERA ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-01-11 fjernes Legale ejere: Velocity Capital ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Vedtægter: 2022-01-12 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2022-01-12 fjernes Reelle ejere: Poul Broeng Oddershede (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-10-08 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-10-04 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-10-04 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 28, 1112 København K (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Direktion: Allan Sønderskov Darre (direktør) (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Legale ejere: Velocity Capital ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-10-04 tilføjes Navne: Propagator Management ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2021-10-04 tilføjes Reelle ejere: Poul Broeng Oddershede, Allan Sønderskov Darre (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Stiftere: Velocity Capital ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2021-10-04 tilføjes Vedtægter: 2021-10-04 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-08)