Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Regnskabs år | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET EGELUNDEN ApS. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KNUDMOSE HAVE BOLIGER ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-06-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-03 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-03 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-10-25 tilføjes Legale ejere: ApS AF 8/10 1976, MELC ApS, Michael Egholm Jacobsen, BHKJ HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-24 fjernes Legale ejere: ApS AF 8/10 1976 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-25 tilføjes Reelle ejere: Mads Erik Jacobsen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-24 fjernes Reelle ejere: Mads Erik Jacobsen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 23, 7400 Herning (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Direktion: Mads Erik Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at være holdingselskab for selskaber der køber og sælger fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-29 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@jacobsen.mail.dk (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Legale ejere: ApS AF 8/10 1976 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-09-29 tilføjes Navne: 3 x J + H ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Reelle ejere: Mads Erik Jacobsen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-09-29 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-09-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-09-29 tilføjes Stiftere: ApS AF 8/10 1976 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Vedtægter: 2021-09-29 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-08)