Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2021-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Jørn Tækker (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: Jørn Tækker (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt formueanbringelse i øvrigt og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.125.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: Holger Bertram Munk Tækker, Magnus Munk Tækker, Jonas Munk Hakimi, Birgitte Munk, Tækkersminde Holding ApS, Jørn Tækker (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Holger Bertram Munk Tækker, Magnus Munk Tækker, Jonas Munk Hakimi, Birgitte Munk, Tækkersminde Holding ApS, Jørn Tækker (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Navne: Tækkersminde Holding 2021 ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: Tækkersminde Holding 2021 ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Stiftere: Tækkersminde Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Stiftere: Tækkersminde Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TÆKKERSMINDE ApS. (offentliggjort 2021-10-20)