Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 83, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 15, 2. tv., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Tech Invest, Esbjerg ApS. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tech Invest, Esbjerg ApS. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2022-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Spring Estate Randkild ApS. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET JEMO APS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TORSK ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOM Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 15, 2. tv., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Emil Gantzel Torbensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt forestå anden virksom-hed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: emil.torbensen@outlook.com (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: Emil Gantzel Torbensen (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Navne: Emil Torbensen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Emil Gantzel Torbensen (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Stiftere: Emil Gantzel Torbensen (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-07)