Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Tegningsregel | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 14, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæringvej 90, 1., 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-12 tilføjes Hjemmeside: hem.dk (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: infoalu@hem.dk (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-08-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-06 tilføjes Navne: Hem Alu A/S (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-05 fjernes Navne: Hem Steel Aarhus A/S (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-06 tilføjes Vedtægter: 2023-07-06 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-09 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Torp Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-09 fjernes Bestyrelse: Per Dalsgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: Hem A/S (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: René Strømgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Hem A/S (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Per Dalsgård, Peter Lyager Bodilsen, Martin Finderup, René Strømgaard, Jeppe Torp Kristensen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Per Dalsgård (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: René Strømgaard, Peter Lyager Bodilsen, Per Dalsgård (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæringvej 90, 1., 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-10-06 tilføjes Bestyrelse: Per Dalsgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2021-10-06 tilføjes Direktion: René Strømgaard (direktør) (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smedeværksted og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Legale ejere: Hem A/S, René Strømgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Hem Steel Aarhus A/S (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Reelle ejere: René Strømgaard, Peter Lyager Bodilsen, Per Dalsgård (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Stiftere: René Strømgaard Holding ApS, Hem A/S (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-06)