Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2021-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LUX Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LUX Renewable Energy ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Signe Cathrine Kjøller Tønnesen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsmindeparken 51, 2840 Holte (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Direktion: Signe Cathrine Kjøller Tønnesen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2021-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Legale ejere: Signe Cathrine Kjøller Tønnesen (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: FATO Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Reelle ejere: Signe Cathrine Kjøller Tønnesen (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2021-10-06 tilføjes Stiftere: Signe Cathrine Kjøller Tønnesen (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)