Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nejsvej 11, 6310 Broager (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssebakken 72, 6500 Vojens (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2021-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Petpower.dk ApS. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssebakken 72, 6500 Vojens (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Direktion: Lars Lykke Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Legale ejere: Lars Lykke Nielsen (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Navne: Lars NL Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Lykke Nielsen (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Stiftere: Lars Lykke Nielsen (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Vedtægter: 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-06)