Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Direktion: Den Sociale Kapitalfond Venture Komplementar ApS (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-06 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Hjemmeside: www.densocialekapitalfond.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Interessenter: Den Sociale Kapitalfond Venture Komplementar ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Kontaktoplysninger: info@socialkapitalfond.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Legale ejere: DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Navne: Social Planet Ventures I K/S (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-06-29 tilføjes Navne: Social Planet Ventures I K/S (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-06-28 fjernes Navne: Den Sociale Kapitalfond Venture I K/S (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-01-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Direktion: Den Sociale Kapitalfond Venture Komplementar ApS (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på Kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i selskaber med økonomisk vækstpotentiale og med positiv social virkning på mennesker og samfundet. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-06 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Hjemmeside: www.densocialekapitalfond.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Interessenter: Den Sociale Kapitalfond Venture Komplementar ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@socialkapitalfond.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Legale ejere: DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Den Sociale Kapitalfond Venture I K/S (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-10-06 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-08)