Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-11-16 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-13 tilføjes Direktion: Kenneth Krarup-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Kenneth Krarup-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-12-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 21, 4171 Glumsø (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Direktion: Kenneth Krarup-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af bygninger, køb af grund, erhvervsudlejning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-27 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Legale ejere: Kenneth Krarup-Hansen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: Krarup Ejendom ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Krarup-Hansen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Stiftere: Kenneth Krarup-Hansen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)