Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 103, 3., 1123 København K (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 103, 3., 1123 København K (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-10-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 103, 3., 1123 København K (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-09-27 tilføjes Direktion: Thomas Gyvelgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-27 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Legale ejere: SSE INVEST HOLDING ApS, GYVELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: SebTho ApS (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Gyvelgaard Andersen, Sebastian Skov Regeser (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Stiftere: SSE INVEST HOLDING ApS, GYVELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-03)