Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Skaanderup (formand) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-18 fjernes Bestyrelse: Jakob Schilder-Knudsen (formand) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LT Asfalt A/S. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LT Maskinudlejning A/S. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AS Construction ApS. (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Helsingør Kloakservice ApS. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kloak- og Miljøservice A/S. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2023-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LT Greenway ApS. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-06-26 tilføjes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS, PETER LANGBALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: ISAK NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-25 fjernes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS, PETER LANGBALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Reelle ejere: Peter Stampe Langballe, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Isak Nielsen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-25 fjernes Reelle ejere: Peter Stampe Langballe, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 fjernes Bestyrelse: Isak Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 18, 4622 Havdrup (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Bestyrelse: Isak Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Lars Engelbrekt Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af asfaltarbejde, kloak arbejde, nedrivningsvirksomhed, maskinudlejning og anlægsvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed, enten direkte eller gennem i bred forstand, enten direkte eller gennem datterselskab(er). (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS, PETER LANGBALLE HOLDING ApS, ISAK NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: LT Gruppen A/S (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Stampe Langballe, Lars Engelbrekt Pedersen, Isak Nielsen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Stiftere: LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-01)