Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-15 Statstidende Dekret
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Flemming Lykke (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skarpæsvej 133, 9990 Skagen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Flemming Lykke (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-10-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre tømrerarbejder og øvrige bygningsarbejder i tilknytning hertil i relation til bygning, renovering og vedligeholdelse af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Lykke (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: Byggefirmaet Toppen ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Lykke (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Stiftere: Flemming Lykke (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)