Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | OphaevelseAfDekret | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-11-17 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-15 tilføjes Direktion: Tinneke Torpe (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 tilføjes Vedtægter: 2023-11-15 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-11-16 Statstidende OphaevelseAfDekret
Den 2023-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Tinneke Torpe (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledreborg Alle 11, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Tinneke Torpe (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-30 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: Tinneke Torpe (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Navne: Tinneke Torpe Holding ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Tinneke Torpe (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Stiftere: Tinneke Torpe (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)