Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-03 fjernes Direktion: Merve Bozkir (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lækrogen 118, 3. 3., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerhusene 52, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Direktion: Merve Bozkir (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Ciwan Sertdemir (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Legale ejere: Merve Bozkir (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Legale ejere: Ciwan Sertdemir (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Reelle ejere: Merve Bozkir (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Reelle ejere: Ciwan Sertdemir (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerhusene 52, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogshøjvej 49, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ciwans-demir@live.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Direktion: Ciwan Sertdemir (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-11-08 fjernes Direktion: Stine Falck (direktør) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Legale ejere: Ciwan Sertdemir (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-11-08 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Reelle ejere: Ciwan Sertdemir (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogshøjvej 49, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 tilføjes Direktion: Stine Falck (direktør) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-28 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: Taxikørsel 017 ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Stiftere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-08)