Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Ejerskaber | xbrl | Binavne | ||||
Vedtægter | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-02 fjernes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2021-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Xact European Solutions ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2023-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lampe Elektriker ApS. (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2024-08-01 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-28 tilføjes Binavne: Absalon Vin ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 fjernes Binavne: hove-aggerholm vin import aps, giggavin aps (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-20 tilføjes Vedtægter: 2023-07-20 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-06-14 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-14 tilføjes Binavne: hove-aggerholm vin import aps, giggavin aps (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-06-14 tilføjes Vedtægter: 2023-06-14 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Elena Hove-Aggerholm (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: eaggerholm@gmail.com (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Elena Hove-Aggerholm (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsessevej 15, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Formål: Konsulent bistand (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Hjemmeside: www.gigga.com (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Navne: Consulting ME ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Reelle ejere: Elena Hove-Aggerholm (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Stiftere: Elena Hove-Aggerholm (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 tilføjes Vedtægter: 2021-09-22 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-27)