Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 fjernes Direktion: Caroline Marie Wichmand (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2021-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 8, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bennebovej 21, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-09-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bennebovej 21, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-09-15 tilføjes Direktion: Caroline Marie Wichmand (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrer- og bygningssnedkervirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: Jonas Wichmand (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: Wichmand Byg ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Jonas Wichmand (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Stiftere: Jonas Wichmand (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-27)