Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | Direktion | Bestyrelse | ||||
xbrl | Kapital | Kapitaldelvist | Vedtægter | ||||
Navne | Formål | Hovedbranche | Regnskabs år | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 tilføjes Legale ejere: Difko Forvaltning A/S (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-06 fjernes Legale ejere: Difko Forvaltning A/S (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2023-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S Difko Skov Invest 4. (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2024-07-10 tilføjes Direktion: Johannes Tang Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-07-10 fjernes Direktion: Henning Foldager (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-06-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Blas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-06-20 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-27 tilføjes Legale ejere: Difko Forvaltning A/S, VITAINVEST ApS (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2023-12-26 fjernes Legale ejere: Difko Forvaltning A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.485.808,00 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-28 tilføjes Vedtægter: 2023-11-28 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Navne: A/S Difko Skov Invest V (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-26 fjernes Navne: Difko Elstorf Vind A/S (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og drift af skovprojekter. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-06-24 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-06-23 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-09-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2021-09-23 tilføjes Direktion: Henning Foldager (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2021-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og drift af vindmølleprojekter. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-23 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-09-23 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Legale ejere: Difko Forvaltning A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2021-09-23 tilføjes Navne: Difko Elstorf Vind A/S (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-09-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-09-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-09-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Stiftere: Difko Forvaltning A/S (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Vedtægter: 2021-09-23 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-24)