Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 5560 Aarup (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 5560 Aarup (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2021-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Datoselskabet af 7/7 2023 ApS. (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kongsbjerg Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kongsbjerg ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2022-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TCH ApS. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-01 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 5560 Aarup (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2021-09-22 tilføjes Direktion: Claus Nonbo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være Holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-22 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: cn@kongsbjerg.com (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Legale ejere: Claus Nonbo Nielsen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Navne: CNN Holding Aps (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Reelle ejere: Claus Nonbo Nielsen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-09-22 tilføjes Stiftere: Claus Nonbo Nielsen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Vedtægter: 2021-09-22 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-23)