Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-19 fjernes Revisor: REVISION ROSENDAL (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2021-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BØRGE V. JENSEN ApS. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BØRGE V. JENSEN ApS. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saxovej 174, 5210 Odense NV (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Direktion: Lasse Ranch (direktør) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Legale ejere: Lasse Ranch (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Navne: Jernværk ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Reelle ejere: Lasse Ranch (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Revisor: REVISION ROSENDAL (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2021-09-16 tilføjes Stiftere: Lasse Ranch (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-23)