Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 27, 2300 København S (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Signe Wærling Lund (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-19 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: Signe Wærling Lund (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Navne: JS Rådgivning & Entreprise ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Reelle ejere: Signe Wærling Lund (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Stiftere: Signe Wærling Lund (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 27, 2300 København S (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Direktion: Signe Wærling Lund (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-19 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Legale ejere: Signe Wærling Lund (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Navne: JS Rådgivning & Entreprise ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Reelle ejere: Signe Wærling Lund (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Stiftere: Signe Wærling Lund (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Vedtægter: 2021-09-19 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)