Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-18 tilføjes Formål: 2.1. Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive udlånsvirksomhed til solenergiprojekter samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-15 tilføjes Navne: TESAR Solenergifond I ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-14 fjernes Navne: Meraki Partners ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-15 tilføjes Vedtægter: 2023-12-15 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-09-20 tilføjes Direktion: Thomas Sonne-Schmidt (direktør) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-20 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Legale ejere: Solin Holding ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Navne: Meraki Partners ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-09-20 tilføjes Reelle ejere: Thomas Sonne-Schmidt, Thomas Rolin (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Stiftere: Solin Holding ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Vedtægter: 2021-09-20 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-20)