Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Frandsen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Huusom Larsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristoffer Hokholt From(virk.: 10) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Bøegh Danielsen(virk.: 20) Reelle ejere | 5,26 % | 10,53 % | 10,53 % | 15,79 % |
Niels Jacob Bundgaard Nielsen(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,70 % | 5,40 % | 5,40 % | 8,10 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Frandsen | 01.08.2008 | Skjalm Hvides Gade 9, 1728 København V |
Christian Huusom Larsen | 01.03.2018 | Skolevej 22, 5270 Odense N |
Kristoffer Hokholt From | 13.02.2022 | Krimsvej 15M, 2300 København S |
Niels Jacob Bundgaard Nielsen | ||
Rasmus Bøegh Danielsen | 01.06.2023 | Philip Schous Vej 9, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Hvidguld ApS | 42690023 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Meyer Medier | 39196077 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
Hvidguld ApS. |
Sidst opdateret den 20.09.2021 og angivet som gældende fra 16.09.2021 (1098 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Hvide Verden | 29461929 |
Hvid Firmapension & Rådgivning | 43805630 |
Hvid Fjord ApS | 37266965 |
HVID GRAFISK ApS | 31487269 |
Hvidguld ApS | 42690023 |
Hvid Handske Rengøring v/ Pawel Borawski | 42953334 |
HVID HOLDING ApS | 27120415 |
Hvidholm | 41037490 |
Hvidholm I/S | 31233143 |
Hvidholm Landbrug I/S | 43182927 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Frandsen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Huusom Larsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kristoffer Hokholt From(virk.: 10) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Rasmus Bøegh Danielsen(virk.: 20) Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Niels Jacob Bundgaard Nielsen(virk.: 6) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 51 % | 0 % | 0 % | 8 % | 15 % | 26 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Frandsen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Christian Huusom Larsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kristoffer Hokholt From(virk.: 10) Reelle ejere | 3 | 6 | 3 | 7 |
Rasmus Bøegh Danielsen(virk.: 20) Reelle ejere | 8 | 7 | 4 | 6 |
Niels Jacob Bundgaard Nielsen(virk.: 6) Reelle ejere | 0 | 4 | 1 | 6 |
Sum | 11 | 18 | 9 | 23 |
Pct. | 18 % | 30 % | 15 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |