Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Reelle ejere | xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Direktion: IDC RP 2019 ApS (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-17 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Interessenter: IDC RP 2019 ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Legale ejere: COPENHAGEN VC FUND II K/S, Copenhagen VC Fund I K/S, IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Navne: IDCV Fuel Merqueo K/S (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-10-01 fjernes Reelle ejere: Richard Aitkenhead Castillo (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Richard Aitkenhead Castillo (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Richard Aitkenhead Castillo (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: IDC FoF I K/S (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Richard Aitkenhead Castillo (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Richard Aitkenhead Castillo (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3. th., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3. th., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Richard Aitkenhead Castillo (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Razor Merqueo I, LLP (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-12-27 tilføjes Legale ejere: COPENHAGEN VC FUND II K/S, Copenhagen VC Fund I K/S (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: Razor Merqueo LLP, SIG Strategic Investments LLLP (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-12-26 fjernes Legale ejere: COPENHAGEN VC FUND II K/S, Copenhagen VC Fund I K/S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: Copenhagen VC Fund I K/S, SIG Strategic Investments LLLP, IDC FoF I K/S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-06-29 fjernes Legale ejere: SIG Strategic Investments LLLP, Copenhagen VC Fund I K/S (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-16 tilføjes Legale ejere: Copenhagen VC Fund I K/S (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-01-19 tilføjes Legale ejere: Razor Merqueo I, LLP (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-12-20 tilføjes Legale ejere: COPENHAGEN VC FUND II K/S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-12-19 fjernes Legale ejere: COPENHAGEN VC FUND II K/S (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-12-20 fjernes Reelle ejere: Jorge Miguel Fernández Bianchi (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Legale ejere: SIG Strategic Investments LLLP (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-10-29 tilføjes Legale ejere: Razor Merqueo LLP (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-10-19 tilføjes Navne: IDCV Fuel Merqueo K/S (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-10-18 fjernes Navne: MERQUEO K/S (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-09-17 tilføjes Direktion: IDC RP 2019 ApS (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i unoterede kapitalandele i overensstemmelse med selskabets investeringsstrategi. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-17 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Interessenter: IDC RP 2019 ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Legale ejere: COPENHAGEN VC FUND II K/S (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-09-17 tilføjes Navne: MERQUEO K/S (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-17 tilføjes Reelle ejere: Jorge Miguel Fernández Bianchi (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Vedtægter: 2021-09-17 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)