Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Buddha Bowl Project ApS. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2022-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Buddha Bowl Project BLL ApS. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2024-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 47.535,00 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-30 tilføjes Vedtægter: 2024-09-30 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 41.435,00 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-01-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-01-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-05-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Ole Lomholt Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-09 fjernes Bestyrelse: Peter Alfred Egstrand Andersen (formand) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-05-10 tilføjes Legale ejere: BibMedia A/S (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-10 tilføjes Reelle ejere: Hans Ole Lomholt Poulsen (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-10 tilføjes Vedtægter: 2022-05-10 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2021-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: LARS BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-11-28 fjernes Legale ejere: LARS BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Hyldsberg Berggreen (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-11-28 fjernes Reelle ejere: Lars Hyldsberg Berggreen (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-09-17 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-09-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønsbjergvej 37, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Alfred Egstrand Andersen (formand) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-09-16 tilføjes Direktion: Lars Hyldsberg Berggreen (direktør) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, investering i værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Legale ejere: LARS BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-09-16 tilføjes Navne: The Buddha Bowl Project Holding ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Hyldsberg Berggreen (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-09-16 tilføjes Stiftere: LARS BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-17)