Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 20, 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 20, 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 tilføjes Navne: Bun & Sushi ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-01 fjernes Navne: LuckySushi ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-02 tilføjes Vedtægter: 2022-03-02 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 20, 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Tingjin Wang (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge sushi (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Tingjin Wang (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: LuckySushi ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Tingjin Wang (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Stiftere: Tingjin Wang (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-16)