Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 483.651.550,00 (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-10-17 tilføjes Vedtægter: 2023-10-17 (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 403.651.550,00 (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-08-22 tilføjes Vedtægter: 2023-08-22 (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 338.151.550,00 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-06-08 tilføjes Vedtægter: 2023-06-08 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 308.151.550,00 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-05-17 tilføjes Vedtægter: 2023-05-17 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-05-02 tilføjes Bestyrelse: Henning Anders Stensbøl Christiansen (formand) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-02 fjernes Bestyrelse: Steen Michael Erichsen (formand) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-01 fjernes Bestyrelse: Henning Anders Stensbøl Christiansen (næstformand) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 269.651.550,00 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-04-13 tilføjes Vedtægter: 2023-04-13 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 256.651.550,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-27 tilføjes Vedtægter: 2023-03-27 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 236.651.550,00 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-02-23 tilføjes Vedtægter: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 221.651.550,00 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 176.651.550,00 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-04 tilføjes Vedtægter: 2022-10-04 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 156.651.550,00 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-06 tilføjes Vedtægter: 2022-09-06 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 56.651.550,00 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-03-28 tilføjes Vedtægter: 2022-03-28 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 31.651.500,00 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-02-23 tilføjes Vedtægter: 2022-02-23 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 12.900.000,00 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-26 tilføjes Vedtægter: 2022-01-26 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-12-23 tilføjes Bestyrelse: Henning Anders Stensbøl Christiansen (næstformand) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-12-23 fjernes Bestyrelse: Jørgen Enggaard (formand) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Solveig Birte Rannje (direktør) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-23 fjernes Direktion: Lars Asger Enggaard (direktør) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: A. ENGGAARD A/S (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-21 fjernes Reelle ejere: Lars Asger Enggaard (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 10, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Enggaard (formand) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-09-16 tilføjes Direktion: Lars Asger Enggaard (direktør) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, udleje og drive en eller flere ejendomme i Danmark og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Legale ejere: A. ENGGAARD A/S (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-16 tilføjes Navne: Velliv Ejendomme OPP II P/S (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Asger Enggaard (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-09-16 tilføjes Stiftere: A. ENGGAARD A/S (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-16)