Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: kLAR Miljørådgivning ApS. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: decent ApS. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Legale ejere: MØK Invest ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 tilføjes Legale ejere: Keller Finans ApS, Michael Lysbjerg Brund Holding ApS (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 15, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Direktion: Michael Lysbjerg Brund (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Formål: Selskabet formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: kLAR Miljørådgivning Invest ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Reelle ejere: Michael Lysbjerg Brund, Stefan Børgesen Keller (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Stiftere: Michael Lysbjerg Brund Holding ApS, Keller Finans ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-16)