Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbyvej 5, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skousens Ager 11, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skousens Ager 11, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2021-09-09 tilføjes Direktion: Kasper Thor Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-09 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kauer20@hotmail.com (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Legale ejere: Kasper Thor Christensen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Navne: KTC Byg ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Reelle ejere: Kasper Thor Christensen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Stiftere: Kasper Thor Christensen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Vedtægter: 2021-09-09 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-16)