Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-12 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rimmervej 43, 9370 Hals (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Direktion: Kristian Haubro Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive avl af heste, samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@haubro-byg.dk (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: Kristian HN Holding APS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: Stald Haubrogaards ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Kristian Haubro Nielsen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Stiftere: Kristian HN Holding APS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-16)