Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Revisor | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1051 København K (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-19 tilføjes Hjemmeside: www.arthaScope.dk (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Hjemmeside: www.scopeinvestment.dk (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: lc@arthaScope.dk (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Kontaktoplysninger: lc@scopeinvestment.dk (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2021-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scope Investment Alternativ Investeringsfond 1 K/S. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2022-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scope Investment Alternativ Investeringsfond II K/S. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scope Investment Alternativ Investeringsfond III K/S. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2024-03-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-19 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-19 fjernes Reelle ejere: Jonas Herman Melchior (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1051 København K (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2021-09-15 tilføjes Direktion: Lars Bedsted Caspersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskaber relateret til Scope Investment 1 ApS. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Hjemmeside: www.scopeinvestment.dk (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2021-09-15 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: lc@scopeinvestment.dk (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: Scope Investment FAIF 1 ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: Scope Investment GP 1 ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Jonas Herman Melchior (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2021-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2021-09-15 tilføjes Stiftere: Scope Investment FAIF 1 ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-15)