Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 tilføjes Legale ejere: Lusson Holdings ApS, TS 1 Invest ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-06-21 fjernes Legale ejere: Sleipners ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Lars Peter Staunskær (formand) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-09 fjernes Bestyrelse: Niels-Ulrik Mousten (formand) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-09 tilføjes Legale ejere: Lusson Holdings ApS, TS 1 Invest ApS, Sleipners ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-12-09 fjernes Legale ejere: Lusson Holdings ApS, TS 1 Invest ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-12-08 fjernes Legale ejere: Sleipners ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-12-09 tilføjes Reelle ejere: Christian Gelu Sulugiuc, Thomas Lars Peter Staunskær (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amicisvej 10, 1852 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Bestyrelse: Niels-Ulrik Mousten (formand) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-09-06 tilføjes Direktion: Christian Gelu Sulugiuc (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i børsnoterede aktier og andre finansielle instrumenter. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-06 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 950.000,00 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Legale ejere: Sleipners ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2021-09-06 tilføjes Navne: Sleipner Invest ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Stiftere: Sleipners ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Vedtægter: 2021-09-06 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-15)