Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-20 tilføjes Vedtægter: 2024-03-20 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-20 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BS Teqas ApS. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestparken 72, 9550 Mariager (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: Lars Toft Balling (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andre selskaber helt eller delvist, foretage investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-10 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Legale ejere: Lars Toft Balling (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Navne: Balling Holding ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Toft Balling (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-09-10 tilføjes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2021-09-10 tilføjes Stiftere: Lars Toft Balling (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-14)