Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-06-21 tilføjes Legale ejere: Lhyfe SA (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-06-20 fjernes Legale ejere: Lhyfe SA (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Reelle ejere: Matthieu Laurent Louis Guésné (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Matthieu Laurent Louis Guésné (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-09-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-09-13 tilføjes Direktion: Matthieu Laurent Louis Guésné (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, at udvikle, opføre, drive, vedligeholde og finansiere faciliteter til fremstilling af hydrogen og hermed forbundne management services, direkte eller indirekte og på en hvilken som helst måde, samt at drive al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Legale ejere: Lhyfe SA (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: Lhyfe Lakrids ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Reelle ejere: Matthieu Laurent Louis Guésné (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Stiftere: Lhyfe SA (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-14)