Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-18 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-18 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 tilføjes Direktion: Kian Janus Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 60.030,00 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-07 tilføjes Legale ejere: KJ 2021 Holding ApS, BJHH Holding ApS, OLWA AF 23.05.74 ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-06 fjernes Legale ejere: BJHH Holding ApS, OLWA AF 23.05.74 ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-07 tilføjes Reelle ejere: Kian Janus Jensen, Benjamin Jonas Halse Skov, Nicolai Maare Bai (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-06 fjernes Reelle ejere: Benjamin Jonas Halse Skov, Nicolai Maare Bai (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-07 tilføjes Vedtægter: 2022-02-07 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 142, 2500 Valby (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Direktion: Benjamin Jonas Halse Skov (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglerforretning samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-07 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Legale ejere: BJHH Holding ApS, OLWA AF 23.05.74 ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Navne: LokalBolig Valby ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Jonas Halse Skov, Nicolai Maare Bai (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2021-09-07 tilføjes Stiftere: OLWA AF 23.05.74 ApS, BJHH Holding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-13)