Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 99, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Direktion: Kasper Vestergaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-10 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Legale ejere: Kasper Vestergaard Nielsen, Frederik Aage Gade Andersen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Navne: Gade & Nielsen ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Reelle ejere: Kasper Vestergaard Nielsen, Frederik Aage Gade Andersen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Stiftere: Kasper Vestergaard Nielsen, Frederik Aage Gade Andersen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-13 tilføjes Direktion: Frederik Aage Gade Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-12 fjernes Direktion: Frederik Aage Gade Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: Frederik Aage Gade Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 99, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-10 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Legale ejere: Kasper Vestergaard Nielsen, Frederik Aage Gade Andersen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Navne: Gade & Nielsen ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Reelle ejere: Kasper Vestergaard Nielsen, Frederik Aage Gade Andersen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Stiftere: Kasper Vestergaard Nielsen, Frederik Aage Gade Andersen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-23)