Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-18 fjernes Direktion: Michael Erhard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-06-21 tilføjes Direktion: Michael Erhard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-06-21 fjernes Direktion: Ahmad Tayeh (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning. (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-01 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-02 tilføjes Vedtægter: 2024-05-02 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjælderbæk 9, kl., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: Ahmad Tayeh (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2021-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2021-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-10 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2021-09-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Legale ejere: ZNT Holding ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Navne: ZN service ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Reelle ejere: Ahmad Tayeh (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Stiftere: ZNT Holding ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-24)