Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Navne: ML CPH ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-27 fjernes Navne: Marinas Lounge ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 tilføjes Vedtægter: 2022-03-28 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-09-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 54, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Direktion: Celina Louise Ordell Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cafe og restaurant, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, samt handel og investering (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-07 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Legale ejere: Celina Louise Ordell Jensen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Navne: Marinas Lounge ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-09-07 tilføjes Reelle ejere: Celina Louise Ordell Jensen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Stiftere: Celina Louise Ordell Jensen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-09)