Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-26 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPØTTRUP SVINEPRODUKTION A/S. (offentliggjort 2023-01-07)
Den 2021-12-14 tilføjes Legale ejere: Julie Malmberg Andersen, Søren Bak Andersen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-13 fjernes Legale ejere: Søren Bak Andersen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-14 tilføjes Reelle ejere: Julie Malmberg Andersen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-13 fjernes Reelle ejere: Søren Bak Andersen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Mark 4, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Direktion: Søren Bak Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele, andre værdipapirer, fast ejendom samt driftsmidler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-26 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Legale ejere: Søren Bak Andersen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-08-26 tilføjes Navne: JMA Spøttrup Holding ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Bak Andersen, Søren Bak Andersen (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2021-08-26 tilføjes Stiftere: Søren Bak Andersen (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-08)