Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Binavne | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NJ Consult ApS. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-09-14 tilføjes Vedtægter: 2021-09-14 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-09-13 fjernes Binavne: Life Balance Coach ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkildeparken 88, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Binavne: Life Balance Coach ApS, Skovmand Consult ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-30 tilføjes Direktion: Niels Skovmand Juhl (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive rådgivning, handel og investeringsvirksomhed - herunder også igennem datterselskaber. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-30 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lifebalanceaps@gmail.com (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Legale ejere: Niels Skovmand Juhl, Stephanie Juhl Holding ApS, Christopher Juhl Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Navne: Life Balance ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Reelle ejere: Niels Skovmand Juhl (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Stiftere: Stephanie Juhl Holding ApS, Niels Skovmand Juhl, Christopher Juhl Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Vedtægter: 2021-08-30 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-07)