Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Kasper Daniel Nielsen | 06.09.2021 | |
Mays Ahmad Djamil Al Yasin | 06.09.2021 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kaspers Holding ApS (CVR 41965924) | NORMAL | 22.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kasper Daniel Nielsen | 10.12.2022 | 22.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Mays Ahmad Djamil Al Yasin | 06.09.2021 | 10.12.2022 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Kasper Daniel Nielsen | 06.09.2021 | 09.12.2022 | 15,00-19,99% | 15,00 % |