Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 5, 9970 Strandby (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Direktion: Tonny Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-26 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Legale ejere: Essens Holding ApS (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Navne: Essens Gaarden ApS (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Reelle ejere: Jane Margrethe Kristensen, Tonny Kristensen (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Stiftere: Essens Holding ApS (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Vedtægter: 2022-01-11 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 5, 9970 Strandby (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Direktion: Tonny Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive eventcatering samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-26 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Legale ejere: Essens Holding ApS (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Navne: Essens Gaarden ApS (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Reelle ejere: Jane Margrethe Kristensen, Tonny Kristensen (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Stiftere: Essens Holding ApS (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-23)