Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-24 tilføjes Navne: Konsulentfirmaet K. Keller ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-23 fjernes Navne: K. Keller Holding ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 tilføjes Vedtægter: 2022-05-24 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingstrup Alle 44, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Direktion: Kim Keller (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter og aktier i tilknyttede virksomheder samt anden form for investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Legale ejere: Kim Keller (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Navne: K. Keller Holding ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-09-07 tilføjes Reelle ejere: Kim Keller (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Stiftere: Kim Keller (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-07)