Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANIMEX HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-21 tilføjes Legale ejere: Signe Thomsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-09-21 fjernes Legale ejere: Charlotte Thomsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-09-03 tilføjes Legale ejere: Charlotte Thomsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-09-21 tilføjes Reelle ejere: Signe Thomsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-09-21 fjernes Reelle ejere: Charlotte Thomsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-09-03 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Thomsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humletorv 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Direktion: Signe Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-03 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Navne: ST Holding Sønderborg ApS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Stiftere: Charlotte Thomsen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Vedtægter: 2021-09-03 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-06)