Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Attrupvej 22, 9460 Brovst (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Ole Korsbæk (direktør) (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Legale ejere: Ole Korsbæk (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: Ole Korsbæk Holding ApS (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Reelle ejere: Ole Korsbæk (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Stiftere: Ole Korsbæk (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-04)