Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundgade 1, 4., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløften 5, 6470 Sydals (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MI BOLIG ApS. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GreenCup ApS. (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Als Risteri ApS. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløften 5, 6470 Sydals (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-06-02 tilføjes Direktion: Ingolf Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed, og endvidere foretage anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Legale ejere: Ingolf Hansen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Navne: Hansing Invest ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Reelle ejere: Ingolf Hansen (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Vedtægter: 2021-06-02 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-02)