Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jorløse Byvej 19, 4470 Svebølle (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2024-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 426, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2021-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Direct Import ApS. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 426, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2024-06-02)
Den 2023-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 426, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 426, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Kæret 4, st. 6., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kastberg.directimport@gmail.com (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Kæret 4, st. 6., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-09-02 tilføjes Direktion: Rasmus Kastberg (direktør) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-02 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Legale ejere: Rasmus Kastberg (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Navne: Kastberg Invest ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Kastberg (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Stiftere: Rasmus Kastberg (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Vedtægter: 2021-09-02 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-02)