Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2024-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 19, 2500 Valby (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: Wessam Mohamed Azzam (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Navne: Wok Essence Valby ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Wessam Mohamed Azzam (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Stiftere: Wessam Mohamed Azzam (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-11-01 Statstidende Dekret
Den 2023-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Wessam Mohamed Azzam (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 19, 2500 Valby (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringager 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Wessam Mohamed Azzam (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurant samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Wessam Mohamed Azzam (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: Wok Essence Valby ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Wessam Mohamed Azzam (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Stiftere: Wessam Mohamed Azzam (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)