Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Hjemmeside | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletvej 50, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletvej 50, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-09-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-09-12 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-07 tilføjes Direktion: Franz Heinz Eugster (direktør) (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Franz Heinz Eugster (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletvej 50, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemarksvej 9, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemarksvej 9, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 213, 1. mf., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 tilføjes Hjemmeside: franz-rasmussen.dk (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-09-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 213, 1. mf., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Franz Heinz Eugster (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-08-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i fast ejendom og driftsmidler, udlejning heraf samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@franz-rasmussen.dk (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Legale ejere: Franz' Holding ApS, Morten Rasmussen Invest ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: Franz & Rasmussen Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Reelle ejere: Franz Heinz Eugster, Morten Rasmussen (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Stiftere: Morten Rasmussen Invest ApS, Franz' Holding ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)