Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Krishna Reddy Polu | 24.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nick Stub Laursen | 01.09.2021 | 24.08.2023 | direktør |
Dennis Vestergaard Pedersen | 01.09.2021 | 30.12.2022 | direktør |
Heidi Gytz Olesen | 01.09.2021 | 30.12.2022 | direktør |
Mikael Becher Lykkegaard Winkler | 01.09.2021 | 30.12.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Krishna Reddy Polu | 24.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anker Gunvald Lundemose | 01.02.2023 | formand |
Pieter Jeroen Bakker | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nick Stub Laursen | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Roderick Verhelst | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |